方世忠履新上海广播电视台党委书记(附简历)
资讯
2024-02-15
209
据上海文化广播影视集团有限公司微信公众号SMG发布报道,1月18日下午,上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司干部大会在上视大厦9楼召开,宣布市委有关干部任免的决定。市委决定:方世忠同志任中共上海市委宣传部副部长、中共上海广播电视台委员会书记;免去沈军同志的中共上海广播电视台(上海文化广播影视集团有限公司)委员会书记,上海文化广播影视集团有限公司董事长职务。
公开资料显示,方世忠,男,汉族,1968年8月生,安徽芜湖人,1989年1月加入中国共产党,1990年7月参加工作。
方世忠曾任华东师范大学党委宣传部部长。2000年,他任上海市委宣传部宣传处副处长。2001年,他先后在上海市委办公厅、上海市人大常委会办公厅任机要秘书。2005年,任上海市人大常委会研究室副主任,上海大剧院艺术中心党委书记。同年,任任上海市委宣传部副巡视员,上海大剧院艺术中心党委书记、总裁,上海大剧院院长。
2008年,他任上海市静安区委常委、副区长。2011年,任上海市新闻出版局局长、党组书记,市版权局局长。2013年,任上海市宝山区委副书记、区长。2016年,任上海市徐汇区委副书记、区长。2020年,任上海市文化和旅游局党组书记、局长,直至此次调整。
此次卸任的沈军,1973年3月出生,上海市人。2022年,她自上海市经济和信息化工作党委书记任上调任该职。
来源:引力播新闻
本站涵盖的内容、图片、视频等数据系网络收集,部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,请联系我们删除!联系邮箱:ynstorm@foxmail.com 谢谢支持!
据上海文化广播影视集团有限公司微信公众号SMG发布报道,1月18日下午,上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司干部大会在上视大厦9楼召开,宣布市委有关干部任免的决定。市委决定:方世忠同志任中共上海市委宣传部副部长、中共上海广播电视台委员会书记;免去沈军同志的中共上海广播电视台(上海文化广播影视集团有限公司)委员会书记,上海文化广播影视集团有限公司董事长职务。
公开资料显示,方世忠,男,汉族,1968年8月生,安徽芜湖人,1989年1月加入中国共产党,1990年7月参加工作。
方世忠曾任华东师范大学党委宣传部部长。2000年,他任上海市委宣传部宣传处副处长。2001年,他先后在上海市委办公厅、上海市人大常委会办公厅任机要秘书。2005年,任上海市人大常委会研究室副主任,上海大剧院艺术中心党委书记。同年,任任上海市委宣传部副巡视员,上海大剧院艺术中心党委书记、总裁,上海大剧院院长。
2008年,他任上海市静安区委常委、副区长。2011年,任上海市新闻出版局局长、党组书记,市版权局局长。2013年,任上海市宝山区委副书记、区长。2016年,任上海市徐汇区委副书记、区长。2020年,任上海市文化和旅游局党组书记、局长,直至此次调整。
此次卸任的沈军,1973年3月出生,上海市人。2022年,她自上海市经济和信息化工作党委书记任上调任该职。
来源:引力播新闻
本站涵盖的内容、图片、视频等数据系网络收集,部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,请联系我们删除!联系邮箱:ynstorm@foxmail.com 谢谢支持!